teknik dasar menghitung cepat matematika untuk anak dan pelajar

Advertisement

teknik dasar menghitung cepat matematika
selamat malam sahabat semuanya.
kali ini penulis mau share mengenai tips menghitung cepat matematika untuk pelajar

gambar matematika
teknik dasar menghitung cepat matematika

Mengalikan dengan 9 sesungguhnya yaitu mengalikan dengan 10-1.

Jadi, 9×9 sama juga dengan 9 x (10-1) = 9×10-9 = 90-9 = 81.

Mari cobalah misal yang lebih susah :

46×9 = 46× (10-1) = 460-46 = 414.

Satu misal lagi :

68×9 = 680-68 = 612.

Untuk perkalian 99, berarti kita mengalikan dengan 100-1.

Jadi, 46×99 = 46 x (100-1) = 4600-46 = 4554.

Jika telah gitu, kalian seluruhnya pasti tahu bahwa perkalian 999 sama juga dengan perkalian 1000-1

38×999 = 38 x (1000-1) = 38000-38 = 37962.


Masih tetap dapat ngikuti? mari kita lanjut.

Perkalian 11

Perkalian 11 berarti kita menjumlahkan sepasang angka, terkecuali untuk angka yang ada dibagian ujung

Lebih detilnya gw jelasin dibawah ini :

untuk perkalian 436 dengan 11 awalilah dari kanan ke kiri (senantiasa dari kanan ke kiri ya)

Pertama catat 6 lantas jumlahkan 6 dengan angka di sampingnya yakni 3 hingga diperoleh angka 9

Tuliskan 9 disamping kiri 6.

Lantas jumlahkan 3 dengan 4 untuk memperoleh angka 7. Tuliskan angka 7.

Paling akhir tuliskan angka yang paling kiri yakni 4.

Jadi, 436×11 = 4796.

Mari kita buat misal yang lebih susah : 3254×11.

(3) (3+2) (2+5) (5+4) (4) = 35794.

Ingat senantiasa dari mulai kanan ke kiri yak!

Saat ini misal yang lebih susah lagi : 4657×11.

(4) (4+6) (6+5) (5+7) (7).

Dari mulai kanan tuliskan angka 7.

Lantas 5+7=12.

Tuliskan 2 serta taruh angka 1.

6+5 = 11, lebih 1 yang tadi kita taruh = 12.

Sekali lagi tuliskan 2 serta taruh 1.

4+6 = 10, lebih 1 yang tadi kita taruh = 11.

So, tuliskan 1 serta taruh 1.

Paling akhir angka paling kiri, 4, imbuhkan dengan 1 yang tadi kita taruh.

Jadilah, 4657×11 = 51227.



Hehehe, mantepkan? ini masih tetap gak terlampau sulit…ayo jalan lagi.

Perkalian 5, 25, or 125

Perkalian dengan 5 sama juga mengalikan dengan 10 lantas di untuk 2, CATATAN : Untuk perkalian dengan 10 cukup imbuhkan 0 di di bagian belakang angka

Misal : 1000 x 5 = 5000

Lagi, 12×5 = (12×10)/2 = 120/2 = 60.

Misal yang lain :

64×5 = 640/2 = 320.

Juga, 4286×5 = 42860/2 = 21430.

Untuk perkalian 25, sama juga kita kalikan dengan 100 (imbuhkan dua angka 0 dibagian belakang) lalu di untuk dengan 4. CATATAN : Untuk pembagian dengan 4, kita dapat pula membagi dengan 2 sejumlah dua kali

64×25 = 6400/4 = 3200/2 = 1600.

58×25 = 5800/4 = 2900/2 = 1450.

Untuk perkalian 125, sama juga kita kalikan dengan 1000 (imbuhkan tiga angka 0 dibagian belakang) lalu di untuk dengan 8. CATATAN : Untuk pembagian dengan 8, kita dapat pula membagi dengan 2 sejumlah tiga kali

32×125 = 32000/8 = 16000/4 = 8000/2 = 4000.

48×125 = 48000/8 = 24000/4 = 12000/2 = 6000.


Gampang kan? hehehe mengambil langkah lagi.

Mengalikan dua bilangan yang memiliki selisih 2, 4, atau 6

Untuk perkalian seperti ini gw segera kasi misal ya

Ambillah misal : 12×14. (14 – 12 = 2…jadi cara ini dapat digunakan)

Pertama kita mencari angka tengah pada 12 serta 14…So,

12

13

14

(berarti 13 yaitu angka tengah), selanjutnya kita tinggal bikin perkalian 13 x 13 lantas di kurangi 1…

12×14 = (13×13) -1 = 168.

16×18 = (17×17) -1 = 288.

99×101 = (100×100) -1 = 10000-1 = 9999

Bila selisih dua bilangan itu yaitu 4, sama dengan tadi kita mencari angka tengahnya…buat pemangkatan, lantas kurangi dengan 4,

Ok ini misalnya :

11×15 = (13×13) -4 = 169-4 = 165.

13×17 = (15×15) -4 = 225-4 = 221.

Bila selisih dua bilangan itu yaitu 6, sama dengan tadi kita mencari angka tengahnya…buat pemangkatan, lantas kurangi dengan 9,

Ok ini misalnya :

12×18 = (15×15) -9 = 216.

17×23 = (20×20) -9 = 391.

Hehehe…trik ini dapat di gunakan tidak cuma untuk belasan namun dapat hingga ribuan…

Masih tetap ada trick lagi…. nanti gw sambung…

Tengkyu all

Naaah telah makan…sudah kenyang…sekarang kita sambung lagi pelajaran kita…. whehehe

Pemangkatan bilangan beberapa puluh yang selesaian 5


Untuk yang ini bener2 mudah kok..

Misal kita ingin ngitung berapakah 35 x 35

Kita tinggal mengalikan 3 x 4 = 12 (angka 4 di bisa dari 3 lebih 1)

Lalu 5 x 5 = 25

Jadi 35 x 35 = 1225

Mudahkan?

Misal lagi : 65 x 65

Kalikan 6 x 7 = 42 (angka 7 di bisa dari 6 lebih 1)

Lalu 5 x 5 = 25

Jadi 65 x 65 = 4225

Dari situ kita ketahui bahwa pemangkatan bilangan beberapa puluh selesaian 5 pasti angka belakangnya 25

So 85 x 85 = 7225 (tahukan dari tempat mana dapetinnya?)

Perkalian beberapa puluh di mana digit pertama yaitu sama serta jumlah digit ke-2 yaitu 10


Misalnya kita mau mengalikan 42 x 48…

Di sini tampak bahwa digit pertama beberapa puluh diatas yaitu sama yakni 4

sedang jumlah dari digit ke-2 yaitu 2 + 8 = 10

Langkah cepatnya simpel saja :

Kita kalikan 4 dengan 4+1 Jadi gini akhirnya 4 x (4+1) = 4 x 5 = 20

Tuliskan angka 20

Lanjut lagi kalikan 2 dengan 8 Jadi gini akhirnya 2 x 8 = 16

Tuliskan angka 16

Jadilah 42 x 48 = 2016

Mudah kan? misal lagi

64 x 66

Kita buat

6 x (6+1) = 6 x 7 = 42

6 x 4 = 24

Hasilnya

64 x 66 = 4224

Masih tetap bingung?

Misal lagi :

83 x 87

Rumusnya

8 x (8+1) = 8 x 9 = 72

3 x 7 = 21

Hasilnya

83 x 87 = 7221

Ok gan and sis? hehehehe sampaikan ini ke putra putri anda

Nah untuk yang di bawah ini agak sedikit rumit…tapi jika dikaji dapat kok brader

Pemangkatan Puluhan


Ini butuh sedikit konsentrasi

Ambillah misal kita mau lakukan pemangkatan 58 dengan kata lain 58 x 58

Langkah 1 :

Kalikan 5 dengan 5, 5 x 5 = 25

Kalikan 8 dengan 8, 8 x 8 = 64

Tuliskan ke dua hasil tadi serta jadilah 2564

Langkah 2 :

Kalikan 5 dengan 8 = 40

Gandakan hasil itu, 40 x 2 = 80

Imbuhkan 1 angka 0, jadilah 800

Langkah 3 :

Jumlahkan 2564 dengan 800, 2564 + 800 = 3364

Tersebut hasilnya

58 x 58 = 3364

Hehehe…. masih tetap bingung?

yuk misal lagi yuk

32 x 32

Langkah 1 :

3 x 3 = 9 —- namun tuliskan 09 ya agar 2 digit dapat terwujud

2 x 4 = 4 —- namun tuliskan 04 ya agar 2 digit dapat terwujud

Ke-2 hasil di catat menjai 0904

Langkah 2 :

3 x 2 = 6 GANDAKAN 6 x 2 = 12

Imbuhkan satu 0 dibelakangnya serta jadilah 120

Langkah 3 :

120 + 0904 —- berarti 120 + 904 = 1024

Tersebut hasilnya

32 x 32 = 1024

Mantep kan?

Ingin cobalah lagi?

Bisa!

67 x 67

6 x 6 = 36

7 x 7 = 49

3649

6 x 7 x 2 = 84 lebih satu 0 jadi 840

3649 + 840 = 4489

Hingga 67 x 67 = 4489.
itulah postingan mengenai teknik dasar menghitung cepat matematika.
sumber : http://download-soal.blogspot.com/2012/09/tips-menghitung-cepat-matematika.html.

Advertisement